Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Gianpaolo Dozzo
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Gianpaolo Dozzo
Nasce a Quinto Di Treviso (Treviso) il 2 ottobre 1954
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi di governo
|
224
Progetti di legge presentati
|
890
Atti di indirizzo e controllo
|
269
Interventi
|
3
Incarichi parlamentari
XV Legislatura della Repubblica italiana
XIII Commissione (agricoltura)
Capogruppo dal 13 giugno 2006 al 28 aprile 2008
XVI Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione (affari esteri e comunitari)
Capogruppo dal 22 maggio 2008 al 30 gennaio 2012
Delegazione parlamentare presso l'assemblea parlamentare dell'unione dell'europa occidentale
Presidente dal 24 settembre 2008 al 30 giugno 2011
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
1994
19
1995
22
1996
43
1997
13
1998
10
1999
8
2000
6
2006
11
2007
12
2008
22
2009
13
2010
13
2011
18
2012
14