Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Gigliola Valandro
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Gigliola Valandro
Nasce a Montagnana (Padova) il 9 gennaio 1909
Deceduta il 15 maggio 1985
Laurea in lettere e filosofia; insegnante.
Organi parlamentari
|
35
Progetti di legge presentati
|
77
Interventi
|
Gruppi parlamentari
I Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 1 giugno 1948 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
II Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 21 luglio 1953 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
Progetti di legge presentati
1950
4
1951
2
1952
4
1953
4
1954
6
1955
7
1956
4
1957
2
1958
2