Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Gina Borellini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Gina Borellini
Nasce a San Possidonio (Modena) il 24 ottobre 1919
Deceduta il 2 febbraio 2007
Impiegata.
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
83
Progetti di legge presentati
72
Interventi
2
Immagini
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
Progetti di legge presentati
1948
2
1951
2
1952
1
1953
5
1954
7
1955
3
1956
3
1957
4
1958
17
1959
17
1960
11
1961
1
1962
8
1963
2