Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Gino Bergami
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Gino Bergami
Nasce a Tricase (Lecce) il 7 aprile 1903
Deceduto il 10 novembre 1976
2
Incarichi di governo
Consulta nazionale
I Governo De Gasperi
Alto Commissario per l'Igiene e la Sanità pubblica (10.12.1945-13.07.1946)
Assemblea Costituente
II Governo De Gasperi
Alto Commissario per l'Igiene e la Sanità pubblica (13.07.1946-02.02.1947)
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Consulta nazionale
25.09.1945 - 24.06.1946