Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Gino Di Caporiacco
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Gino Di Caporiacco
Nasce a Udine il 16 maggio 1878
Deceduto a Udine il 7 ottobre 1933
Sindaco di Colloredo (Udine)
23
Interventi e citazioni
pagina
1
di 2
XXIV Legislatura del Regno d'Italia
Sessione Unica
Discorsi vari : pomunicazioni del Governo (OrlandoY.E.): moneta della Cassa veneta
pp. 1302
pp. 1571
pp. 18732
p r o v v e d im e n ti per i comuni di Ragogna
pp. 7455
miglioramento zootecnico nel Friuli
pp. 8763
pp. 8974
Opere pie della provincia di Udine
pp. 9468
pp. 10630
disservizio sulla tra m v ia U d in e - S a n Daniele
pp. 9926
in d e n n ità alle famiglie degli operai a d d e tti ai lavori militari
pp. 10004
latterie della provincia di Udine
pp. 10294
paga - menti di sussidi di beneficenza nella provincia di Udine
pp. 10943
pp. 20728
pp. 20965
insegnanti medi di nuova nomina
pp. 12196
pp. 12850
spedizione di gran o tu r c o e di riso alla provincia di Udine
pp. 13572
pp. 13850
assegnazione di riso alla provincia di Udine
pp. 13572
pp. 13850
divieto di requisizione di grano e foraggi in San Daniele del Friuli
pp. 14469
pp. 14470
frasi espresse da un te n e n te colonnello ad Arezzo
pp. 16100
pagamento di un terzo della pensione alle ' famiglie profughe
pp. 17087
professori s tr a o r d in a r i delle scuole medie in servizio militare
pp. 17105
genitori p r o f u g h i degli ufficiali prigionieri
pp. 17115
pp. 17375
esonero dalla p r im a linea dei militari della zona invasa
pp. 17115
pp. 17116
pp. 17375
circolazione m o n e ta r ia nei paesi liberati
pp. 17295
p a g a m e n to con moneta della Cassa veneta ai prigionieri austriaci
pp. 18105
pp. 18440
ricostruzione delle camp a n e a s p o r ta te dal nemico
pp. 18105
pp. 18441
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXIII Legislatura
24.03.1909 - 29.09.1913
XXIV Legislatura
27.11.1913 - 29.09.1919