Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giorgio Bogi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giorgio Bogi
Nasce a La Spezia (Liguria) il 24 giugno 1929
Laurea in medicina e chirurgia, spec. anestesiologia e malattie apparato respiratorio; medico chirurgo.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
8
Incarichi di governo
|
338
Atti di indirizzo e controllo
|
103
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
192
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (6)
Altro firmatario (186)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (189)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (29)
Tutti
Hai trovato 192 risultati
pagina
1
di 13
VI Legislatura della Repubblica italiana
MERLI ed altri: Integrazioni e modifiche della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni per l'esercizio del credito navale (iniziativa Parlamentare) -
C.1046
, 26 ottobre 1972
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CATTANEI ed altri: Contributo annuale all'Istituto internazionale delle comunicazioni con sede in Genova (iniziativa Parlamentare) -
C.1732
, 23 febbraio 1973
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ASCARI RACCAGNI ed altri: Modifica dell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, concernente la destinazione dei beni del cessato partito nazionale fascista (iniziativa Parlamentare) -
C.2266
, 10 luglio 1973
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
POLI ed altri: Modificazioni agli articoli 80 e seguenti del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sulla circolazione stradale e dell'articolo 1 della legge 21 aprile 1962, n. 181, concernente il riordinamento dell'ANAS (iniziativa Parlamentare) -
C.2765
, 14 febbraio 1974
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
REALE ed altri: Inchiesta parlamentare su alcuni casi di liquidazione di indennizzi per danni di guerra (iniziativa Parlamentare) -
C.2880
, 28 marzo 1974
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SPITELLA ed altri: Modifiche ed integrazioni della legge 11 febbraio 1971, n. 50, contenente norme sulla navigazione da diporto (iniziativa Parlamentare) -
C.3151
, 30 luglio 1974
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Modifiche ed integrazioni della legge 11 febbraio 1971, n. 50, contenente norme sulla navigazione da diporto.
BIASINI ed altri: Coordinamento della ricerca scientifica ed istituzione del Ministero per la ricerca scientifica e tecnologica (iniziativa Parlamentare) -
C.3915
, 10 luglio 1975
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BIASINI ed altri: Norme generali sull'istruzione. Istituzione e ordinamento della scuola secondaria superiore unitaria. Principi fondamentali in materia di istruzione professionale (iniziativa Parlamentare) -
C.4010
, 22 settembre 1975
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BOFFARDI ed altri: Estensione ai titolari di pensione di vecchiaia con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968 della facoltà di optare per la riliquidazione della pensione stessa con il sistema retributivo (iniziativa Parlamentare) -
C.4292
, 28 gennaio 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
VII Legislatura della Repubblica italiana
ASCARI RACCAGNI ed altri: Modifica dell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, concernente la destinazione dei beni del cessato partito nazionale fascista (iniziativa Parlamentare) -
C.246
, 5 agosto 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Abrogazione del secondo comma dell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, relativo ai beni già del cessato partito nazionale fascista e delle organizzazioni soppresse con regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704.
BIASINI ed altri: Norme generali sull'istruzione. Istituzione e ordinamento della scuola secondaria superiore unitaria. Principi fondamentali in materia di istruzione artigiana e professionale (iniziativa Parlamentare) -
C.1279
, 22 marzo 1977
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BIASINI ed altri: Soppressione dell'Ente autonomo territoriale provincia: modifica degli articoli 114, 118, 119, 128, 132, 133 e della VIII disposizione di attuazione della Costituzione; abrogazione dell'articolo 129 della Costituzione (iniziativa Parlamentare) -
C.1597
, 4 luglio 1977
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ASCARI RACCAGNI ed altri: Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della Società autostrade romane e abruzzesi (SARA) e di altre società a prevalente capitale pubblico (iniziativa Parlamentare) -
C.1647
, 15 luglio 1977
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
MAMMÌ ed altri: Norme sul rinnovo dei consigli comunali e provinciali e per l'elezione dei consigli circoscrizionali (iniziativa Parlamentare) -
C.1672
, 25 luglio 1977
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Norme per l'effettuazione delle elezioni provinciali e comunali.
BIASINI ed altri: Legge-quadro per l'istituzione dei comprensori (iniziativa Parlamentare) -
C.1685
, 28 luglio 1977
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
ultimo esito ricerca
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Progetti di legge presentati
1972
1
1973
2
1974
3
1975
2
1976
2
1977
7
1978
2
1979
4
1980
1
1983
3
1987
4
1988
18
1989
4
1990
9
1991
13
1992
18
1993
2
1994
21
1995
8
1999
2
2001
7
2002
13
2003
14
2004
23
2005
9