Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giorgio Carta
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giorgio Carta
Nasce a Jerzu (Nuoro) il 16 gennaio 1938
Laurea in medicina e chirurgia; segretario di partito
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi di governo
|
110
Progetti di legge presentati
|
43
Atti di indirizzo e controllo
|
24
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
2
Incarichi parlamentari
XI Legislatura della Repubblica italiana
Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio
Segretario dal 12 maggio 1992 al 30 giugno 1992
Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa
Segretario dal 17 giugno 1992 al 30 giugno 1992
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Progetti di legge presentati
1922
1
1992
10
1993
1
2006
43
2007
55