Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giorgio Ferrari
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giorgio Ferrari
Nasce a Verona (Veneto) il 29 agosto 1931
Deceduto il 21 gennaio 1997
Laurea in scienze economiche e commerciali; commercialista.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
4
Incarichi di governo
|
64
Progetti di legge presentati
|
111
Atti di indirizzo e controllo
|
197
Interventi
|
1
Incarichi parlamentari
IX Legislatura della Repubblica italiana
XIII Commissione (lavoro - assistenza e previdenza sociale - cooperazione)
Presidente dal 11 agosto 1983 al 24 settembre 1985
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Progetti di legge presentati
1979
3
1980
8
1981
6
1983
5
1984
19
1985
12
1986
10
1987
1