Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giorgio La Pira
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giorgio La Pira
Nasce a Pozzallo (Ragusa) il 9 gennaio 1904
Deceduto il 5 novembre 1977
Laurea in giurisprudenza; docente universitario.
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
10
Progetti di legge presentati
|
54
Interventi
|
2
Bibliografia del Parlamento
|
Gruppi parlamentari
Assemblea Costituente
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 15 luglio 1946 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
I Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 1 giugno 1948 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
III Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 18 giugno 1958 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
VII Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Membro dal 5 luglio 1976 (DEMOCRAZIA CRISTIANA )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Progetti di legge presentati
1950
3
1951
2
1958
2
1960
1
1961
1
1976
1