Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giorgio Medri
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giorgio Medri
Nasce a Milano (Lombardia) il 20 luglio 1934
Deceduto il 13 febbraio 2007
Laurea in architettura; architetto
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
83
Progetti di legge presentati
|
17
Interventi
|
77
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (14)
Altro firmatario (63)
Hai trovato 77 risultati
pagina
1
di 6
IX Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00142 presentata da GUNNELLA (PRI) in data 19830926
RISOLUZIONE AUTONOMA IN COMMISSIONE 7/00010 presentata da ERMELLI CUPELLI (PRI) in data 19830927
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00728 presentata da MEDRI (PRI) in data 19831006
ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA 9/0927/034 presentata da BATTAGLIA (PRI) in data 19831219
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02032 presentata da MEDRI (PRI) in data 19831222
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02109 presentata da MEDRI (PRI) in data 19840116
INTERPELLANZA 2/00278 presentata da BATTAGLIA (PRI) in data 19840222
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03027 presentata da BATTAGLIA (PRI) in data 19840306
ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 0/1887/006/99 presentata da FORNASARI (DC) in data 19840718
ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA 9/1915/001 presentata da SERRENTINO (PLI) in data 19840926
ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 0/1876/001/09 presentata da MARRUCCI (PCI) in data 19841003
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01246 presentata da MEDRI (PRI) in data 19841113
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01352 presentata da FELISETTI (PSI) in data 19841114
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01353 presentata da FELISETTI (PSI) in data 19841114
INTERPELLANZA 2/00549 presentata da BATTAGLIA (PRI) in data 19850114
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1983
11
1984
8
1985
3
1986
6
1987
12
1988
16
1989
4
1990
7
1991
14
1992
2