Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giorgio Oliva
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giorgio Oliva
Organi parlamentari
|
3
Incarichi di governo
|
57
Interventi
|
2
Incarichi parlamentari
V Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per le questioni regionali
Presidente dal 26 luglio 1968 al 24 maggio 1972
VI Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per le questioni regionali
Presidente dal 12 giugno 1972 al 4 luglio 1976
Naviga
Mandati parlamentari
Repubblica - Senato
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976