VIII Commissione (istruzione e belle arti)
Segretario dal 11 luglio 1979 al 15 luglio 1981
Membro dal 11 luglio 1979 al 11 luglio 1983
Segretario dal 16 luglio 1981 al 10 febbraio 1983
Vicepresidente dal 10 febbraio 1983 al 11 luglio 1983
IX Legislatura della Repubblica italiana
VIII Commissione (istruzione e belle arti)
Membro dal 12 luglio 1983 al 1 luglio 1987
Vicepresidente dal 11 agosto 1983 al 24 settembre 1985
Vicepresidente dal 26 settembre 1985 al 1 luglio 1987