Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giovanna Filippini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giovanna Filippini
Nasce a Cattolica (Rimini) il 17 gennaio 1952
Licenza media superiore; funzionario di partito.
Gruppi
|
126
Progetti di legge presentati
|
274
Atti di indirizzo e controllo
|
20
Interventi
|
Organi parlamentari
IX Legislatura della Repubblica italiana
II Commissione (affari della presidenza del consiglio - affari interni e di culto - enti pubblici)
Membro dal 12 luglio 1983 al 1 luglio 1987
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Membro dal 20 novembre 1986 al 1 luglio 1987
Subentra a:
Antonio Bernardi
Sottocommissione permanente per l'accesso
Membro dal 26 novembre 1986 al 1 luglio 1987
Subentra a:
Angela Maria Bottari
X Legislatura della Repubblica italiana
Giunta delle elezioni
Membro dal 23 luglio 1987 al 11 giugno 1990
X Commissione (attività produttive, commercio e turismo)
Membro dal 4 agosto 1987 al 11 giugno 1990
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1983
13
1984
12
1985
10
1986
9
1987
39
1988
19
1989
19
1990
5