Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giovanni Abignente
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giovanni Abignente
Nasce a Mercato San Severino (Salerno) il 30 ottobre 1854
Deceduto a Roma il 24 febbraio 1916
Laurea in Giurisprudenza; Docente universitario, Avvocato
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 1 marzo 1916
Organi parlamentari
|
199
Interventi e citazioni
|
1
Incarichi parlamentari
XXIII Legislatura del Regno d'Italia
Giunta generale dei bilanci e dei conti consuntivi
Presidente dal 17 dicembre 1910 al 5 giugno 1913
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXI Legislatura
16.06.1900 - 18.10.1904
XXII Legislatura
30.11.1904 - 08.02.1909
XXIII Legislatura
24.03.1909 - 29.09.1913
XXIV Legislatura
27.11.1913 - 29.09.1919