Deputati
Giovanni Battista Dagnino
Nasce
a
Genova
(Liguria)
il
9 gennaio 1926
Deceduto il 3 febbraio 1995
Laurea in giurisprudenza; dirigente d'azienda.
V Legislatura della Repubblica italiana (05.06.1968 - 24.05.1972)
- Elezioni di domenica 19 maggio 1968 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamato il 01 giugno 1968 , con convalida del 06 febbraio 1969
Eletto
nella circoscrizione GENOVA
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 21 settembre 1970 per dimissioni per incompatibilita'
Viene sostituito da
Ettore Spora.