Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giovanni Battista Nori
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giovanni Battista Nori
Nasce a Cesena (Forlì) il 25 luglio 1804
Deceduto nel maggio 1877
Sindaco di Cesena (Forlì)
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 14 maggio 1877
7
Interventi e citazioni
X Legislatura del Regno d'Italia
Sessione 1
è dalla sorte destinato scrutatore delle schede per la nomina dei commissari di sorveglianza della Cassa depositi e prestiti
pp. 3671
chiede congedi
pp. 7173
pp. 9073
Sessione 2
Si associa alla proposta del deputato Ferri per modificazioni al regolamento della Camera
pp. 343
XI Legislatura del Regno d'Italia
Sessione 1
Approvazione della di lui elezione
pp. 13
presta giuramento
pp. 455
Sessione 3
Interroga il ministro dell'interno intorno allo scioglimento del Consiglio comunale di Cesenatico
pp. 2019
XII Legislatura del Regno d'Italia
Sessione 1
Convalidazione della sua elezione
pp. 30
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
X Legislatura
22.03.1867 - 02.11.1870
XI Legislatura
05.12.1870 - 20.09.1874
XII Legislatura
23.11.1874 - 03.10.1876