Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giovanni Camera
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giovanni Camera
Nasce a Padula (Salerno) il 21 settembre 1862
Deceduto a Roma il 9 febbraio 1929
Laurea in Giurisprudenza; Avvocato
Organi parlamentari
|
3
Incarichi di governo
|
4
Progetti di legge presentati
|
178
Interventi e citazioni
|
3
Incarichi parlamentari
XXIII Legislatura del Regno d'Italia
Giunta generale dei bilanci e dei conti consuntivi
Segretario dal 27 marzo 1909 al 29 settembre 1913
XXIV Legislatura del Regno d'Italia
Giunta generale del bilancio e dei conti consuntivi
Segretario dal 29 novembre 1913 al 14 luglio 1919
Vicepresidente dal 14 luglio 1919 al 29 settembre 1919
XXV Legislatura del Regno d'Italia
Giunta generale del bilancio e dei conti consuntivi
Vicepresidente dal 3 dicembre 1919 al 7 aprile 1921
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XIX Legislatura
10.06.1895 - 02.03.1897
XX Legislatura
05.04.1897 - 17.05.1900
XXI Legislatura
16.06.1900 - 18.10.1904
XXII Legislatura
30.11.1904 - 08.02.1909
XXIII Legislatura
24.03.1909 - 29.09.1913
XXIV Legislatura
27.11.1913 - 29.09.1919
XXV Legislatura
01.12.1919 - 07.04.1921
XXVI Legislatura
11.06.1921 - 25.01.1924
Progetti di legge presentati
1922
1
1923
1