Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giovanni Cartia
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giovanni Cartia
Nasce a Scicli (Ragusa) il 17 agosto 1894
Deceduto il 23 luglio 1959
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
33
Interventi
|
5
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (1)
Altro firmatario (1)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (2)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (2)
Tutti
Hai trovato 2 risultati
I Legislatura della Repubblica italiana
TREMELLONI ed altri: Per un piano orientativo ai fini di una sistematica regolazione delle acque e per una relazione annua del Ministero dei lavori pubblici (iniziativa Parlamentare) -
C.2331
, 22 novembre 1951
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Piano orientativo ai fini di una sistematica regolazione delle acque e relazione annua del Ministero dei lavori pubblici.
CARTIA e GUERRIERI: Per la inclusione della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane in Palermo tra gli Istituti abilitati a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con contributo statale nel pagamento degli interessi e fruenti di speciali agevolazioni fiscali (iniziativa Parlamentare) -
C.2774
, 16 giugno 1952
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Inclusione della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane in Palermo tra gli Istituti abilitati a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con contributo statale nel pagamento degli interessi, e fruenti di speciali agevolazioni fiscali.
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
Progetti di legge presentati
1950
1
1951
1
1952
3