Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giovanni Cartia
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giovanni Cartia
Nasce a Scicli (Ragusa) il 17 agosto 1894
Deceduto il 23 luglio 1959
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
33
Interventi
|
5
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (1)
Altro firmatario (4)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (4)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 4 risultati
I Legislatura della Repubblica italiana
ADONNINO ed altri: Per l'elezione dei delegati alla prima sessione dell'Assemblea Costituente Mondiale (iniziativa Parlamentare) -
C.1407
, 3 luglio 1950
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
TREMELLONI ed altri: Per un piano orientativo ai fini di una sistematica regolazione delle acque e per una relazione annua del Ministero dei lavori pubblici (iniziativa Parlamentare) -
C.2331
, 22 novembre 1951
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Piano orientativo ai fini di una sistematica regolazione delle acque e relazione annua del Ministero dei lavori pubblici.
CHIOSTERGI ed altri: Ricostruzione della carriera degli insegnanti statali di ruolo che al momento dell'entrata in vigore delle leggi razziali o di gravi provvedimenti politici a loro carico già prestavano servizio governativo fuori ruolo quali laureati e abilitati all'esercizio professionale dell'insegnamento medio (iniziativa Parlamentare) -
C.3055
, 9 dicembre 1952
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
LONGHENA ed altri: Applicazione in favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa di un contributo sui premi di alcune assicurazioni (iniziativa Parlamentare) -
C.3112
, 23 dicembre 1952
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
Progetti di legge presentati
1950
1
1951
1
1952
3