Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giovanni Crema
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giovanni Crema
Nasce a Belluno (Veneto) il 3 ottobre 1947
Istituto tecnico industriale; consulente
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
4
Incarichi parlamentari
|
385
Atti di indirizzo e controllo
|
27
Interventi
|
145
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (0)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (139)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 0 risultati
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Repubblica - Senato
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Progetti di legge presentati
1996
22
1997
23
1998
22
1999
18
2000
7
2006
32
2007
21