Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giovanni Cuperlo
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giovanni Cuperlo
Nasce a Trieste il 3 settembre 1961
Laurea in discipline dell'arte, della musica e dello spettacolo; Dirigente di partito
Organi parlamentari
|
101
Progetti di legge presentati
|
302
Atti di indirizzo e controllo
|
32
Interventi
|
Gruppi parlamentari
XV Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO DEMOCRATICO-L'ULIVO
Membro dal 6 giugno 2006 (PARTITO DEMOCRATICO-L'ULIVO )
Membro dal 7 novembre 2007 (PARTITO DEMOCRATICO-L'ULIVO )
XVI Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO DEMOCRATICO
Membro dal 5 maggio 2008 (PARTITO DEMOCRATICO )
XVII Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO DEMOCRATICO
Membro dal 19 marzo 2013 (PARTITO DEMOCRATICO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Progetti di legge presentati
2006
3
2007
4
2008
12
2009
13
2010
9
2011
26
2012
4
2013
5
2014
6
2015
7
2016
8
2017
4