Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giovanni De Lorenzo
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giovanni De Lorenzo
Nasce a Vizzini (Catania) il 29 novembre 1907
Deceduto il 26 aprile 1973
Militare.
Organi parlamentari
|
63
Progetti di legge presentati
|
44
Interventi
|
Gruppi parlamentari
V Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO DEMOCRATICO ITALIANO DI UNITA' MONARCHICA
Membro dal 9 luglio 1968 (PARTITO DEMOCRATICO ITALIANO DI UNITA' MONARCHICA )
MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO
Membro dal 5 maggio 1971 (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO )
VI Legislatura della Repubblica italiana
MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE
Membro dal 25 maggio 1972 (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1968
2
1969
2
1970
2
1971
7
1972
44
1973
6