Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giovanni Del Rio
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giovanni Del Rio
Nasce a Sindia (Nuoro) il 12 maggio 1925
Deceduto il 31 dicembre 2014
Laurea in giurisprudenza
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
4
Incarichi di governo
29
Progetti di legge presentati
2
Atti di indirizzo e controllo
56
Interventi
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1979
1
1980
7
1981
13
1982
8