Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giovanni Francesco Alliata Di Montereale
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giovanni Francesco Alliata Di Montereale
Nasce a Rio De Janeiro il 26 agosto 1921
Deceduto il 20 giugno 1994
Laurea in giurisprudenza; industriale.
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
12
Progetti di legge presentati
|
21
Interventi
|
Gruppi parlamentari
I Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO NAZIONALE MONARCHICO
Membro dal 10 maggio 1948 (PARTITO NAZIONALE MONARCHICO )
Membro dal 13 febbraio 1953 (PARTITO NAZIONALE MONARCHICO )
MISTO
Membro dal 10 luglio 1951 (MISTO )
II Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO NAZIONALE MONARCHICO
Membro del c.d. dal 21 luglio 1953 (PARTITO NAZIONALE MONARCHICO )
Membro dal 21 luglio 1953 (PARTITO NAZIONALE MONARCHICO )
PARTITO MONARCHICO POPOLARE
Membro dal 19 dicembre 1956 (PARTITO MONARCHICO POPOLARE )
III Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO MONARCHICO POPOLARE
Membro dal 18 giugno 1958 (PARTITO MONARCHICO POPOLARE )
PARTITO DEMOCRATICO ITALIANO
Membro dal 16 aprile 1959 (PARTITO DEMOCRATICO ITALIANO )
MISTO
Membro dal 5 maggio 1960 (MISTO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
Progetti di legge presentati
1951
1
1952
1
1953
1
1954
3
1955
1
1957
2
1958
1
1959
1
1960
1