Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giovanni Gei
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giovanni Gei
Nasce a Brescia (Lombardia) il 23 ottobre 1944
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
113
Progetti di legge presentati
|
188
Atti di indirizzo e controllo
|
45
Interventi
|
Organi parlamentari
X Legislatura della Repubblica italiana
Giunta delle elezioni
Membro dal 23 luglio 1987 al 22 aprile 1992
Segretario dal 30 luglio 1987 al 22 aprile 1992
I Commissione (affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni)
Membro dal 4 agosto 1987 al 22 aprile 1992
VI Commissione (finanze)
Membro dal 10 novembre 1987 al 13 aprile 1988
Sostituisce:
Vincenzo Sorice
Membro dal 15 aprile 1988 al 22 luglio 1989
Sostituisce:
Vincenzo Sorice
Membro dal 26 luglio 1989 al 12 aprile 1991
Sostituisce:
Vincenzo Sorice
Membro dal 17 aprile 1991 al 16 ottobre 1991
Sostituisce:
Vincenzo Sorice
Membro dal 6 dicembre 1991 al 22 aprile 1992
Sostituisce:
Vincenzo Scotti
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Repubblica - Senato
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
Progetti di legge presentati
1987
11
1988
43
1989
24
1990
21
1991
13
1992
1