Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giovanni Giavi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giovanni Giavi
Nasce a Padova (Veneto) il 26 aprile 1906
Deceduto il 30 settembre 1980
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
15
Progetti di legge presentati
|
52
Interventi
|
1
Incarichi di governo
I Legislatura della Repubblica italiana
V Governo De Gasperi
Sottosegretario di Stato al Tesoro (05.04.1949-08.11.1949)
con delega per le Pensioni di Guerra (05.04.1949)
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Consulta nazionale
25.09.1945 - 24.06.1946
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
Progetti di legge presentati
1948
2
1950
3
1951
4
1952
6