Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giovanni Luca Aresta
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giovanni Luca Aresta
Nasce a Mesagne (Brindisi) il 24 aprile 1973
Laurea in giurisprudenza; Avvocato patrocinante nelle giurisdizioni superiori
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
31
Progetti di legge presentati
|
159
Atti di indirizzo e controllo
|
153
Interventi
|
Organi parlamentari
XVIII Legislatura della Repubblica italiana
IV Commissione (difesa)
Membro dal 21 giugno 2018 al 12 ottobre 2022
Capogruppo dal 5 agosto 2020 al 21 giugno 2022
Capogruppo dal 24 giugno 2022 al 12 ottobre 2022
Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di giulio regeni
Membro dal 1 agosto 2019 al 3 dicembre 2021
Comitato per la legislazione
Membro dal 31 ottobre 2019 al 12 ottobre 2022
Subentra a:
Fabiana Dadone
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
2018
15
2019
10
2020
3
2021
2
2022
1