Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giovanni Messe
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giovanni Messe
Nasce a Mesagne (Brindisi) il 10 dicembre 1883
Deceduto il 18 dicembre 1968
Militare.
Organi parlamentari
|
10
Progetti di legge presentati
|
49
Interventi
|
Gruppi parlamentari
III Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO DEMOCRATICO ITALIANO
Membro dal 13 aprile 1961 (PARTITO DEMOCRATICO ITALIANO )
MISTO
Membro dal 18 aprile 1961 (MISTO )
LIBERALE
Membro dal 10 ottobre 1961 (LIBERALE )
IV Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO LIBERALE ITALIANO
Membro dal 1 luglio 1963 (PARTITO LIBERALE ITALIANO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
Repubblica - Senato
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
Progetti di legge presentati
1963
2
1965
1
1966
2
1967
5