Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giovanni Micciche'
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Gianfranco Micciche'
Nasce a Palermo (Sicilia) il 1 aprile 1954
Diploma di liceo classico; Dirigente di azienda
Gruppi
|
6
Incarichi di governo
|
57
Progetti di legge presentati
|
214
Atti di indirizzo e controllo
|
20
Interventi
|
14
Interventi e citazioni
|
Organi parlamentari
XII Legislatura della Repubblica italiana
II Commissione (giustizia)
Membro dal 25 maggio 1994 al 2 febbraio 1995
IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni)
Membro dal 2 febbraio 1995 al 8 maggio 1996
XIII Legislatura della Repubblica italiana
IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni)
Membro dal 4 giugno 1996 al 26 giugno 1997
Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari
Membro dal 12 novembre 1996 al 29 maggio 2001
V Commissione (bilancio, tesoro e programmazione)
Membro dal 26 giugno 1997 al 29 maggio 2001
XIV Legislatura della Repubblica italiana
XIV Commissione (politiche dell'unione europea)
Membro dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
XV Legislatura della Repubblica italiana
VI Commissione (finanze)
Membro dal 6 giugno 2006 al 27 settembre 2006
XVI Legislatura della Repubblica italiana
XIII Commissione (agricoltura)
Membro dal 21 maggio 2008 al 7 ottobre 2010
X Commissione (attivita' produttive, commercio e turismo)
Membro dal 11 ottobre 2010 al 15 settembre 2011
XI Commissione (lavoro pubblico e privato)
Membro dal 15 settembre 2011 al 14 marzo 2013
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
1995
10
1996
20
1997
14
1998
5
1999
3
2000
1
2002
1
2006
2
2012
1