I Governo Moro
Ministro dei Lavori Pubblici (04.12.1963-22.07.1964)
II Governo Moro
Ministro del Bilancio (22.07.1964-23.02.1966)
III Governo Moro
Ministro del Bilancio (23.02.1966-22.02.1967)
Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (22.02.1967-24.06.1968)
VI Legislatura della Repubblica italiana
IV Governo Rumor
Ministro della Marina Mercantile (07.07.1973-14.03.1974)
V Governo Rumor
Ministro senza Portafoglio (14.03.1974-23.11.1974) con delega per il coordinamento delle iniziative della ricerca scientifica e tecnologica (14.03.1974)