Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giovanni Uberti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giovanni Uberti
Nasce a Verona (Veneto) il 29 novembre 1888
Deceduto il 13 marzo 1964
Commemorazioni
AP, Senato della Repubblica, Discussioni, 7 aprile 1964
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
60
Interventi
|
20
Interventi e citazioni
|
1
Incarichi parlamentari
Assemblea Costituente
Giunta delle elezioni
Segretario dal 26 giugno 1946 al 31 gennaio 1948
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXVI Legislatura
11.06.1921 - 25.01.1924
XXVII Legislatura
24.05.1924 - 21.01.1929
Transizione costituzionale
Consulta nazionale
25.09.1945 - 24.06.1946
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Senato
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953