Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Girolamo Li Causi
/
III Legislatura della Repubblica italiana
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Girolamo Li Causi
Nasce a Termini Imerese (Palermo) il 1 gennaio 1896
Deceduto il 14 aprile 1977
Laurea in scienze economiche; pubblicista.
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 20 aprile 1977
III Legislatura della Repubblica italiana (12.06.1958 - 15.05.1963)
Elezioni di domenica 25 maggio 1958
Proporzionale (1946-1993)
Proclamato il 01 giugno 1958 , con convalida del 30 aprile 1959
Eletto nelle circoscrizioni di Catania e Palermo con sistema proporzionale
Optante per PALERMO il 1948
Il mandato ha termine il 15 maggio 1963
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
29
Progetti di legge presentati
|
47
Interventi
|
Organi parlamentari
III Legislatura della Repubblica italiana
Ufficio di presidenza
Vicepresidente dal 12 giugno 1958 al 15 maggio 1963
Membro dal 12 giugno 1958 al 15 maggio 1963
Membro dal 12 giugno 1958 al 15 maggio 1963
Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in sicilia
Membro dal 14 febbraio 1963 al 15 maggio 1963
49
Immagini
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Consulta nazionale
25.09.1945 - 24.06.1946
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
Repubblica - Senato
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
Progetti di legge presentati
1958
7
1959
4
1960
11
1961
4
1962
3