Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Gisella Floreanini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Gisella Floreanini Della Porta
(Gisella Floreanini)
Nasce a Milano il 3 aprile 1906
Deceduta il 30 maggio 1993
Insegnante.
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
23
Progetti di legge presentati
|
31
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
Organi parlamentari
I Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione lavoro - emigrazione - cooperazione - previdenza e assistenza sociale - assistenza post bellica - igiene e sanità pubblica
Membro dal 15 giugno 1948 al 19 febbraio 1949
V Commissione difesa
Membro dal 19 febbraio 1949 al 24 giugno 1953
II Legislatura della Repubblica italiana
VII Commissione lavori pubblici
Membro dal 1 luglio 1953 al 11 giugno 1958
Commissione speciale per l'esame della proposta di legge ermini n.2719: "provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico delle città e del territorio di assisi, nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico"
Segretario dal 26 marzo 1957 al 11 giugno 1958
Membro dal 26 marzo 1957 al 11 giugno 1958
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Consulta nazionale
25.09.1945 - 24.06.1946
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
Progetti di legge presentati
1948
3
1949
1
1951
2
1952
1
1953
5
1954
5
1955
1
1956
1
1957
2
1958
2