Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giuliano Pisapia
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giuliano Pisapia
Nasce a Milano (Lombardia) il 20 maggio 1949
Laurea in giurisprudenza; avvocato, patrocinante in Cassazione
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
442
Progetti di legge presentati
|
473
Atti di indirizzo e controllo
|
71
Interventi
|
2
Incarichi parlamentari
XIII Legislatura della Repubblica italiana
II Commissione (giustizia)
Presidente dal 4 giugno 1996 al 27 luglio 1998
Presidente dal 28 luglio 1998 al 27 ottobre 1998
XIV Legislatura della Repubblica italiana
II Commissione (giustizia)
Capogruppo dal 18 dicembre 2001 al 27 aprile 2006
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Progetti di legge presentati
1996
55
1997
52
1998
24
1999
16
2000
28
2001
77
2002
69
2003
62
2004
28
2005
24
2006
7