Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giulio Andrea Belloni
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giulio Andrea Belloni
Nasce a Roma (Lazio) il 1 febbraio 1902
Deceduto il 10 gennaio 1957
Laurea in giurisprudenza; pubblicista.
Gruppi
|
29
Progetti di legge presentati
|
63
Interventi
|
2
Bibliografia del Parlamento
|
Organi parlamentari
I Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione diritto - procedura e ordinamento giudiziario- affari di giustizia - autorizzazione a procedere
Membro dal 11 giugno 1948 al 24 giugno 1953
VI Commissione istruzione e belle arti
Membro dal 15 giugno 1948 al 30 giugno 1949
Sostituisce:
Randolfo Pacciardi
Commissione speciale per l'esame dei disegni di legge n.31: "conversione complessiva di decreti legge"
Membro dal 21 dicembre 1948 al 24 giugno 1953
Commissione d'indagine per riferire alla Camera circa la richiesta di votazione a scrutinio segreto sull'o.d.g. caronia
Membro dal 15 giugno 1949 al 17 giugno 1949
XI Commissione lavoro - emigrazione - cooperazione - previdenza e assistenza sociale - assistenza post bellica - igiene e sanità pubblica
Membro dal 1 luglio 1949 al 27 gennaio 1950
Sostituisce:
Randolfo Pacciardi
Membro dal 27 gennaio 1950 al 24 giugno 1953
Sostituisce:
Mario Cotellessa
Giunta per i trattati di commercio e la legislazione doganale
Membro dal 1 luglio 1950 al 24 giugno 1953
Commissione d'indagine per giudicare sul fondamento dell'accusa rivolta dal deputato grilli al deputato ferrario celestino
Membro dal 28 giugno 1951 al 7 agosto 1951
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
Progetti di legge presentati
1948
2
1949
12
1950
4
1951
2
1952
8
1953
1