Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giulio Cerreti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giulio Cerreti
Nasce a Sesto Fiorentino (Firenze) il 11 ottobre 1903
Deceduto il 18 giugno 1985
Giornalista.
Organi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
41
Progetti di legge presentati
|
73
Interventi
|
Gruppi parlamentari
Assemblea Costituente
COMUNISTA
Membro dal 28 giugno 1946 (COMUNISTA )
I Legislatura della Repubblica italiana
COMUNISTA
Membro dal 1 giugno 1948 (COMUNISTA )
II Legislatura della Repubblica italiana
COMUNISTA
Membro dal 21 luglio 1953 (COMUNISTA )
III Legislatura della Repubblica italiana
COMUNISTA
Membro dal 18 giugno 1958 (COMUNISTA )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
Repubblica - Senato
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
Progetti di legge presentati
1949
1
1951
1
1953
3
1954
6
1955
2
1957
1
1958
7
1959
7
1960
2
1961
5
1962
4
1963
2