Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giulio Di Donato
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giulio Di Donato
Nasce a Calvizzano (Napoli) il 26 aprile 1947
Laurea in giurisprudenza; avvocato, funzionario pubblico
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
149
Progetti di legge presentati
|
167
Atti di indirizzo e controllo
|
15
Interventi
|
Organi parlamentari
IX Legislatura della Repubblica italiana
II Commissione (affari della presidenza del consiglio - affari interni e di culto - enti pubblici)
Membro dal 12 luglio 1983 al 9 luglio 1985
Segretario dal 10 agosto 1983 al 9 luglio 1985
IX Commissione (lavori pubblici)
Membro dal 9 luglio 1985 al 1 luglio 1987
X Legislatura della Repubblica italiana
V Commissione (bilancio, tesoro e programmazione)
Membro dal 4 agosto 1987 al 27 novembre 1991
II Commissione (giustizia)
Membro dal 27 novembre 1991 al 22 aprile 1992
Subentra a:
Salvatore Ando'
XI Legislatura della Repubblica italiana
II Commissione (giustizia)
Membro dal 9 giugno 1992 al 14 aprile 1994
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1983
3
1984
12
1985
11
1986
19
1987
28
1988
26
1989
18
1990
9
1991
12
1992
10
1993
1