Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giulio Pastore
/
II Legislatura della Repubblica italiana
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giulio Pastore
Nasce a Genova (Liguria) il 17 agosto 1902
Deceduto il 14 ottobre 1969
Giornalista, sindacalista.
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 29 ottobre 1969
II Legislatura della Repubblica italiana (25.06.1953 - 11.06.1958)
Elezioni di domenica 7 giugno 1953
Proporzionale (1946-1993)
Proclamato il 17 giugno 1953 , con convalida del 11 giugno 1954
Eletto nella circoscrizione TORINO con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 11 giugno 1958
Gruppi
|
49
Progetti di legge presentati
|
21
Interventi
|
Organi parlamentari
II Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione lavoro - emigrazione - cooperazione - previdenza e assistenza sociale - assistenza post-bellica - igiene e sanità pubblica
Membro dal 1 luglio 1953 al 11 giugno 1958
Giunta per i trattati di commercio e la legislazione doganale
Membro dal 6 ottobre 1953 al 11 giugno 1958
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n.568: "ordinamento ed attribuzioni del consiglio nazionale della economia e del lavoro"
Membro dal 2 marzo 1954 al 11 giugno 1958
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n.2814, per la ratifica dei trattati sul mercato comune e sull'euratom
Membro dal 9 aprile 1957 al 11 giugno 1958
Naviga
ultimo esito ricerca
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Consulta nazionale
25.09.1945 - 24.06.1946
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
Progetti di legge presentati
1953
15
1954
11
1955
7
1956
9
1957
7