Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giulio Pastore
/
III Legislatura della Repubblica italiana
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giulio Pastore
Nasce a Genova (Liguria) il 17 agosto 1902
Deceduto il 14 ottobre 1969
Giornalista, sindacalista.
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 29 ottobre 1969
III Legislatura della Repubblica italiana (12.06.1958 - 15.05.1963)
Elezioni di domenica 25 maggio 1958
Proporzionale (1946-1993)
Proclamato il 05 giugno 1958 , con convalida del 04 dicembre 1958
Eletto nella circoscrizione TORINO con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 15 maggio 1963
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
5
Incarichi di governo
|
15
Interventi
|
Organi parlamentari
III Legislatura della Repubblica italiana
XIII Commissione lavoro - assistenza e previdenza sociale - cooperazione
Membro dal 12 giugno 1958 al 30 giugno 1961
Commissione parlamentare per la vigilanza sulle radiodiffusioni
Membro dal 30 luglio 1958 al 15 maggio 1963
Commissione parlamentare d'inchiesta sulla "anonima banchieri"
Membro dal 22 ottobre 1958 al 15 maggio 1963
VIII Commissione istruzione e belle arti
Membro dal 1 luglio 1959 al 30 giugno 1960
Commissione parlamentare per il parere sulle norme delegate relative al riordinamento degli enti ed organi turistici nazionali, provinciali e locali
Membro dal 29 ottobre 1959 al 15 maggio 1963
Commissione speciale per l'esame del disegno n. 2076, delle proposte di legge nn. 247, 248, 933, 1172, 1714, 1903 e della proposta di inchiesta parlamentare n. 582, concernenti la tutela della libertà di concorrenza
Presidente dal 31 maggio 1960 al 12 ottobre 1960
Membro dal 31 maggio 1960 al 26 luglio 1960
IV Commissione giustizia
Membro dal 1 luglio 1960 al 15 maggio 1963
Commissione parlamentare d'inchiesta sulla costruzione dell'aeroporto di fiumicino
Membro dal 16 maggio 1961 al 9 giugno 1961
4
Immagini
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Consulta nazionale
25.09.1945 - 24.06.1946
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972