Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giulio Pastore
/
IV Legislatura della Repubblica italiana
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giulio Pastore
Nasce a Genova (Liguria) il 17 agosto 1902
Deceduto il 14 ottobre 1969
Giornalista, sindacalista.
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 29 ottobre 1969
IV Legislatura della Repubblica italiana (16.05.1963 - 04.06.1968)
Elezioni di domenica 28 aprile 1963
Proporzionale (1946-1993)
Proclamato il 09 maggio 1963 , con convalida del 30 luglio 1964
Eletto nella circoscrizione TORINO con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 04 giugno 1968
4
Incarichi di governo
|
6
Progetti di legge presentati
|
20
Interventi
|
Gruppi parlamentari
IV Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 1 luglio 1963 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
3
Immagini
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Consulta nazionale
25.09.1945 - 24.06.1946
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
Progetti di legge presentati
1965
2
1967
2
1968
2