Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giulio Pastore
/
V Legislatura della Repubblica italiana
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giulio Pastore
Nasce a Genova (Liguria) il 17 agosto 1902
Deceduto il 14 ottobre 1969
Giornalista, sindacalista.
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 29 ottobre 1969
V Legislatura della Repubblica italiana (05.06.1968 - 24.05.1972)
Elezioni di domenica 19 maggio 1968
Proporzionale (1946-1993)
Proclamato il 02 giugno 1968 , con convalida del 06 febbraio 1969
Eletto nella circoscrizione TORINO con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 14 ottobre 1969 per decesso
Viene sostituito da
Carlo Borra
.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Interventi
|
3
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (3)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (3)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 3 risultati
V Legislatura della Repubblica italiana
GIORDANO ed altri: Contributo per ricostruzione di fabbricati demoliti a causa dei danni apportati dalle alluvioni dell'autunno 1968 (iniziativa Parlamentare) -
C.1326
, 16 aprile 1969
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
GIORDANO ed altri: Ulteriori provvedimenti in favore delle zone del Piemonte colpite dalle alluvioni del novembre 1968 in aggiunta a quelli previsti dalla legge 12 febbraio 1969, n. 7 (iniziativa Parlamentare) -
C.1329
, 16 aprile 1969
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
GIORDANO ed altri: Concessione contributo al comune di Domodossola per la ricorrenza del 25° anniversario della Repubblica dell'Ossola (iniziativa Parlamentare) -
C.1576
, 11 giugno 1969
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Consulta nazionale
25.09.1945 - 24.06.1946
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
Progetti di legge presentati
1969
3