Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giuseppe Carra'
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giuseppe Carra'
Nasce a Voghera (Pavia) il 3 gennaio 1926
Deceduto il 2 gennaio 2012
Impiegato
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
42
Progetti di legge presentati
|
20
Atti di indirizzo e controllo
|
12
Interventi
|
Organi parlamentari
VI Legislatura della Repubblica italiana
IX Commissione lavori pubblici
Membro dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976
Segretario dal 11 luglio 1972 al 10 luglio 1974
Segretario dal 11 luglio 1974 al 4 luglio 1976
Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti concernenti la disciplina dei contratti di locazione degli immobili urbani
Membro dal 5 aprile 1973 al 4 luglio 1976
VII Legislatura della Repubblica italiana
IX Commissione lavori pubblici
Membro dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979
VIII Legislatura della Repubblica italiana
VI Commissione (finanze e tesoro)
Membro dal 11 luglio 1979 al 11 luglio 1983
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate in materia di dazi doganali
Membro dal 6 novembre 1980 al 11 luglio 1983
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1972
4
1973
8
1974
4
1975
2
1976
7
1977
3
1978
1
1979
3
1980
4
1981
2
1982
4