Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giuseppe Ceneri
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giuseppe Ceneri
Nasce a Bologna il 17 gennaio 1827
Deceduto il 7 giugno 1898
Laurea in Giurisprudenza; Docente universitario, Avvocato
Commemorazioni
AP, Senato del Regno, Discussioni, 16 giugno 1898
10
Interventi e citazioni
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
X Legislatura
22.03.1867 - 02.11.1870
XV Legislatura
22.11.1882 - 27.04.1886