Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giuseppe De Capitani d'Arzago
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giuseppe De Capitani d'Arzago
Nasce a Milano il 15 febbraio 1870
Deceduto a Paderno Dugnano (Milano) il 17 novembre 1945
Marchese; Laurea in Giurisprudenza; Amministratore d, ', azienda
2
Incarichi parlamentari
|
3
Incarichi di governo
|
33
Progetti di legge presentati
|
226
Interventi e citazioni
|
Organi parlamentari
XXV Legislatura del Regno d'Italia
Ufficio di presidenza
Segretario dal 1 dicembre 1919 al 7 aprile 1921
XXVI Legislatura del Regno d'Italia
Commissione parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra
Membro dal 31 luglio 1920 al 28 febbraio 1922
XXV Legislatura del Regno d'Italia
Commissione parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra
Membro dal 31 luglio 1920 al 7 aprile 1921
XXVI Legislatura del Regno d'Italia
Ufficio di presidenza
Segretario dal 11 giugno 1921 al 28 febbraio 1922
Giunta per le elezioni
Membro dal 18 luglio 1921 al 28 febbraio 1922
XXVII Legislatura del Regno d'Italia
Giunta generale del bilancio
Membro dal 9 maggio 1924 al 21 gennaio 1929
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXIV Legislatura
27.11.1913 - 29.09.1919
XXV Legislatura
01.12.1919 - 07.04.1921
XXVI Legislatura
11.06.1921 - 25.01.1924
XXVII Legislatura
24.05.1924 - 21.01.1929
Progetti di legge presentati
1922
6
1923
20