Deputati
Giuseppe Garlato
Nasce
a
San Vito Al Tagliamento
(Pordenone)
il
22 dicembre 1896
Deceduto il 5 settembre 1988
Laurea in ingegneria; ingegnere.
I Legislatura della Repubblica italiana (08.05.1948 - 24.06.1953)
- Elezioni di domenica 18 aprile 1948 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamato il 24 aprile 1948 , con convalida del 04 giugno 1948
Eletto
nella circoscrizione UDINE
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 24 giugno 1953