Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giuseppe Grassi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giuseppe Grassi
Nasce a Lecce (Puglia) il 8 maggio 1883
Deceduto il 25 gennaio 1950
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 31 gennaio 1950
AP, Senato della Repubblica, Discussioni, 31 gennaio 1950
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi parlamentari
|
92
Progetti di legge presentati
|
138
Interventi
|
295
Interventi e citazioni
|
3
Incarichi di governo
XXIV Legislatura del Regno d'Italia
I Governo Nitti
Sottosegretario: Ministero dell'Interno, dal 23.06.1919 al 21.05.1920
Assemblea Costituente
IV Governo De Gasperi
Ministro di Grazia e Giustizia (31.05.1947-23.05.1948)
I Legislatura della Repubblica italiana
V Governo De Gasperi
Ministro di Grazia e Giustizia (23.05.1948-25.01.1950)
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXIV Legislatura
27.11.1913 - 29.09.1919
XXV Legislatura
01.12.1919 - 07.04.1921
XXVI Legislatura
11.06.1921 - 25.01.1924
Transizione costituzionale
Consulta nazionale
25.09.1945 - 24.06.1946
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
Progetti di legge presentati
1948
36
1949
52
1950
1