Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giuseppe La Farina
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giuseppe La Farina
Nasce a Messina il 20 luglio 1815
Deceduto a Torino il 5 settembre 1863
Laurea in Giurisprudenza; Avvocato, Pubblicista / Giornalista
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 17 novembre 1863
1
Incarichi parlamentari
|
3
Progetti di legge presentati
|
63
Interventi e citazioni
|
Organi parlamentari
VIII Legislatura del Regno d'Italia
Ufficio di presidenza
Vicepresidente dal 25 maggio 1863 al 7 settembre 1865
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno di Sardegna
VII Legislatura
02.04.1860 - 17.12.1860
Regno d'Italia
VIII Legislatura
18.02.1861 - 07.09.1865
Progetti di legge presentati
1861
1
1862
1
1863
1