Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giuseppe Malmusi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giuseppe Malmusi
Nasce a Modena il 19 marzo 1803
Deceduto a Modena il 27 febbraio 1865
Laurea in Giurisprudenza; Diplomatico
Organi parlamentari
|
14
Interventi e citazioni
|
1
Incarichi parlamentari
VII Legislatura del Regno di Sardegna
Ufficio di presidenza
Vicepresidente dal 2 aprile 1860 al 17 dicembre 1860
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno di Sardegna
VII Legislatura
02.04.1860 - 17.12.1860
Regno d'Italia
VIII Legislatura
18.02.1861 - 07.09.1865