Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giuseppe Mario Molinari
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giuseppe Molinari
(Giuseppe Mario Molinari)
Nasce a Potenza (Basilicata) il 27 marzo 1954
Maturita' scientifica; dipendente pubblico
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
1460
Atti di indirizzo e controllo
|
44
Interventi
|
401
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (0)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (392)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 0 risultati
Naviga
ultimo esito ricerca
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Progetti di legge presentati
1996
75
1997
54
1998
29
1999
27
2000
8
2001
70
2002
44
2003
44
2004
36
2005
13
2006
1