Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giuseppe Marton
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giuseppe Marton
Nasce a Mogliano Veneto (Treviso) il 18 marzo 1933
Deceduto il 3 agosto 2006
Laurea in giurisprudenza; insegnante
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
16
Progetti di legge presentati
|
28
Atti di indirizzo e controllo
|
5
Interventi
|
1
Incarichi parlamentari
VII Legislatura della Repubblica italiana
Giunta delle elezioni
Segretario dal 16 luglio 1976 al 19 giugno 1979
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Progetti di legge presentati
1976
7
1977
3
1978
4
1979
2